Hanes ariannol THE NATIONAL YOUTH BRASS BAND OF GREAT BRITAIN
Rhif yr elusen: 1085724
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £267.52k | £265.63k | £133.51k | £322.84k | £300.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £239.26k | £232.79k | £117.99k | £295.39k | £337.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £900 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £118.14k | £119.26k | £149.76k | £119.26k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.