ymddiriedolwyr THE NATIONAL YOUTH BRASS BAND OF GREAT BRITAIN
Rhif yr elusen: 1085724
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN MARK GILLAM | Cadeirydd |
|
|
|||||
Kevin Harvey Webb | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Samuel Hairsine | Ymddiriedolwr | 29 August 2023 |
|
|
||||
Susan Jane Hughes | Ymddiriedolwr | 29 August 2023 |
|
|
||||
Harry Raymond Armor | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Monica Walczak | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Lorraine Childs | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Duncan Ademola Beckley | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Stephen Phillip Plant | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Gary Walczak | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|||||
Philip William Goodwin | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Daniel Stenhouse | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Ewan Kenneth Easton | Ymddiriedolwr | 06 December 2015 |
|
|
||||
Lisa Lorraine Fitzgerald-Lombard | Ymddiriedolwr | 05 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.