Hanes ariannol MUSHKIL AASAAN LIMITED
Rhif yr elusen: 1080666
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (36 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.65m | £1.73m | £1.68m | £1.92m | £2.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.34m | £1.51m | £1.46m | £1.61m | £1.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.45m | £1.52m | £1.36m | £1.52m | £1.83m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £51.59k | £47.92k | £85.65k | £96.34k | £98.77k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £51.59k | £47.92k | £131.12k | £98.94k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.45m | £1.52m | £1.36m | £1.64m | £1.83m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £149.63k | £162.22k | £182.75k | £184.23k | £185.77k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £98.77k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.26m | £1.38m | £445.47k | £1.61m | £1.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £76.97k | £130.41k | £69.22k | £0 | £54.37k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £47.46k | £17.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £76.97k | £0 | £47.29k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £942.81k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.