ymddiriedolwyr KINGSBARTON THEATRE 1999 LIMITED
Rhif yr elusen: 1085828
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucy Jane Henderson | Ymddiriedolwr | 12 August 2024 |
|
|
||||
Paul Robert Shephard | Ymddiriedolwr | 12 August 2024 |
|
|
||||
Matthew Eliot Stewart | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|||||
Andrew Nicholas Taylor | Ymddiriedolwr | 02 February 2024 |
|
|
||||
Charlotte Jakab-Hall | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Gillian Margaret Wright | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Margaret Elizabeth Wilson | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.