Hanes ariannol CHAPTER AND VERSE BOOKSHOP

Rhif yr elusen: 1080519
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/10/2009
Cyfanswm Incwm Gros £104.70k £106.38k £84.14k £71.21k £20.91k
Cyfanswm gwariant £104.47k £103.71k £86.86k £76.83k £39.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A