Hanes ariannol CHIL PLYMOUTH LTD

Rhif yr elusen: 1082098
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £26.44k £34.20k £53.43k £47.93k £36.40k
Cyfanswm gwariant £34.95k £30.00k £43.82k £53.11k £51.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £25.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A £9.16k