Hanes ariannol JUBILEE COFFEE CLUB

Rhif yr elusen: 1080665
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2011 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2015
Cyfanswm Incwm Gros £1.86k £2.34k £3.55k £2.39k £51.45k
Cyfanswm gwariant £1.18k £2.31k £3.01k £2.36k £49.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0