MILL GROVE CHRISTIAN CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Care and support of children and families in need including residential accommodation, respite care, oversight of pre-school nursery and holidays, and other community activities, in the context of family and unconditional love.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Redbridge
Llywodraethu
- 10 Mehefin 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1029790 ROSE WALTON CENTRE (FOR CEREBRAL PALSY CHILDREN)
- 12 Medi 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1049477 CHRISTIAN CHILD CARE FORUM
- 25 Medi 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 299545 SOLENT MULTIPLE SCLEROSIS THERAPIES LTD
- 14 Chwefror 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 272245 G M T EVANGELICAL TRUST LIMITED
- 01 Ebrill 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 293585 THE WOODFORD WELLS ECUMENICAL CHURCH TRUST
- 17 Rhagfyr 1999: Cofrestrwyd
- MILL GROVE (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Keith John White | Cadeirydd | 12 March 1971 |
|
|||||||||
Lynn Jennifer Cadman | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||||||
David Mark Small | Ymddiriedolwr | 14 March 2020 |
|
|
||||||||
Stephen Campbell Small | Ymddiriedolwr | 14 March 2020 |
|
|
||||||||
RICHARD WILLIAM BLACKHURST | Ymddiriedolwr | 24 April 2012 |
|
|||||||||
Dr JUDITH HELEN LITTLEJOHN | Ymddiriedolwr | 24 April 2012 |
|
|
||||||||
ANDREW PLOWMAN | Ymddiriedolwr | 12 March 1993 |
|
|||||||||
MONICA RUTH WHITE | Ymddiriedolwr | 12 March 1976 |
|
|
||||||||
MARTIN JOHN WESTBROOK | Ymddiriedolwr | 12 March 1976 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £347.06k | £311.65k | £306.05k | £357.51k | £398.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £331.40k | £284.64k | £334.84k | £402.36k | £372.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £8.48k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 14TH SEPTEMBER 1999
Gwrthrychau elusennol
(A) TO RELIEVE POVERTY SICKNESS DISTRESS AND SUFFERING IN PARTICULAR AMONG CHILDREN AND YOUNG PEOPLE AND THEIR FAMILIES WHO ARE IN NEED BY PROVIDING:(1) ACCOMMODATION BOTH LONG-TERM AND SHORT-TERM (2) SUPPORT AND CARE INCLUDING DAY CARE FOR CHILDREN AND FAMILIES (3) SUPPORT FOR PERSONS AFTER HAVING LEFT ACCOMMODATION PROVIDED BY THE TRUST (4) A NETWORK OF INFORMATION AND RESOURCES (B) TO ADVANCE EDUCATION AND TRAINING IN PARTICULAR ABOUT THE NEEDS OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE AND THEIR FAMILIES (C) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN PARTICULAR BY INTRODUCING CHILDREN YOUNG PEOPLE AND THEIR FAMILIES TO JESUS CHRIST AND CONDUCTING THE WORK OF THE TRUST IN SUCH A WAY AS TO BE A LIVING TESTIMONY TO THE POWER AND CARE OF GOD BY TRUSTING GOD ALONE TO PROVIDE RESOURCES FOR THE WORK.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 CRESCENT ROAD
SOUTH WOODFORD
LONDON
E18 1JB
- Ffôn:
- 02085042702
- E-bost:
- Millgrove@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window