Hanes ariannol EUROPEAN SOCIAL NETWORK

Rhif yr elusen: 1079394
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
Cyfanswm Incwm Gros £1.17m £1.11m £1.24m £1.30m £514.71k
Cyfanswm gwariant £1.13m £1.11m £1.21m £1.23m £1.01m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £128.32k £133.52k £186.33k £139.95k £157.19k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.04m £979.12k £1.06m £1.16m £357.52k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.12m £1.11m £1.21m £1.23m £1.01m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £4.35k £2.86k £3.91k £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0