Hanes ariannol AGE CONCERN HEREFORDSHIRE & WORCESTERSHIRE
Rhif yr elusen: 1080545
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.23m | £2.19m | £1.69m | £1.45m | £1.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.98m | £2.26m | £1.46m | £1.47m | £1.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £298.00k | £112.97k | £995.72k | £681.83k | £687.71k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £311.30k | £63.01k | £314.44k | £98.01k | £178.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £12.51k | £9.00k | £6.75k | £2.46k | £2.79k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.86m | £2.10m | £1.35m | £1.33m | £1.33m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £472 | £654 | £163 | £54 | £3.60k | |
|
Incwm - Arall | £48.28k | £17.94k | £15.33k | £16.74k | £53.72k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £231.00k | £25.92k | £151.04k | £83.44k | £28.77k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.97m | £2.21m | £1.42m | £1.47m | £1.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £901 | £10.36k | £288 | £0 | £80 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.19k | £45.03k | £49.06k | £37.91k | £48.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £9.49k | £45.37k | £42.55k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.