Hanes ariannol CENTRAL AND NORTH WEST LONDON NHS FOUNDATION TRUST CHARITABLE FUND
Rhif yr elusen: 1082989
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £334.49k | £395.00k | £807.82k | £440.89k | £521.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £568.49k | £611.58k | £943.39k | £298.11k | £408.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £620.32k | N/A | £340.83k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £16.18k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £187.36k | N/A | £179.03k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £130 | N/A | £2.02k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £130.00k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £912.57k | N/A | £376.35k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £30.82k | N/A | £31.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £103.88k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £293.46k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £30.82k | N/A | £31.68k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.