Hanes ariannol KINGSTON GRAMMAR SCHOOL
Rhif yr elusen: 1078461
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.30m | £16.69m | £16.54m | £19.40m | £19.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.55m | £15.08m | £14.79m | £16.81m | £17.92m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £433.00k | £143.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £286.00k | £217.00k | £208.00k | £1.21m | £107.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £197.00k | £186.00k | £102.00k | £804.00k | £512.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.87m | £15.67m | £15.92m | £17.30m | £18.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £173.00k | £0 | £125.00k | £1.00m | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £109.00k | £119.00k | £64.00k | £84.00k | £391.00k | |
|
Incwm - Arall | £14.00k | £499.00k | £249.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.35m | £14.18m | £14.03m | £16.09m | £17.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £199.00k | £210.00k | £162.00k | £99.00k | £93.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.00k | £19.00k | £33.00k | £35.00k | £40.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £17.00k | £19.00k | £18.00k | £20.00k | £20.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £690.00k | £600.00k | £623.00k | £470.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.