Hanes ariannol THORNHILL LEES COMMUNITY CENTRE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1078818
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.13k £12.10k £29.45k £18.04k £26.51k
Cyfanswm gwariant £20.00k £8.50k £32.05k £26.60k £25.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £15.74k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.30k N/A £4.10k £5.65k