Hanes ariannol NORTHERN REFUGEE CENTRE

Rhif yr elusen: 1078816
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014
Cyfanswm Incwm Gros £1.18m £1.06m £505.98k £670.35k £1.22m
Cyfanswm gwariant £1.01m £899.84k £587.01k £829.38k £1.12m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £1.87k £1.68k £1.06k £2.54k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.04m £1.04m £485.93k £648.86k £1.09m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £594 £1.53k £700 £545
Incwm - Arall £140.73k £19.19k £16.86k £19.73k £126.36k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £887.64k £1.04m £500.00k £730.33k £978.98k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £121.42k £0 £87.01k £99.05k £141.01k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0