TRANSFORM AFRICA

Rhif yr elusen: 1081769
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Work with and strengthen local organisations and communities in Africa to enable them to effectively identify and tackle the root causes of poverty, social and economic injusticies and disease in their communities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022

Cyfanswm incwm: £158,415
Cyfanswm gwariant: £249,769

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Islington
  • Cenia
  • Liberia
  • Sierra Leone
  • Tanzania
  • Uganda
  • Y Gambia
  • Zambia
  • Zimbabwe

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Gorffennaf 2000: Cofrestrwyd
  • 15 Chwefror 2023: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 31/03/2022
Cyfanswm Incwm Gros £365.53k £206.74k £162.59k £204.56k £158.42k
Cyfanswm gwariant £432.91k £250.69k £201.56k £159.10k £249.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A £98.48k £72.71k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 22 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 22 Gorffennaf 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 30 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 30 Mehefin 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 24 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 24 Gorffennaf 2020 Ar amser
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2018 02 Gorffennaf 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2018 02 Gorffennaf 2019 Ar amser