Hanes ariannol SIR PETER O'SULLEVAN CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1078889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £435.91k £140.00k £385.59k £395.09k £397.38k
Cyfanswm gwariant £1.48m £1.12m £1.32m £1.56m £1.35m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A