THE ASSOCIATION FOR GROUP AND INDIVIDUAL PSYCHOTHERAPY ( AGIP )

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
AGIP PROVIDES LOW COST PSYCHOTHERAPY TO THE GENERAL PUBLIC AND PROVIDES EDUCATION/TRAINING IN PSYCHOTHERAPY.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 25 Hydref 2000: Cofrestrwyd
- AGIP (Enw gwaith)
- THE ASSOCIATION OF GROUP AND INDIVIDUAL PSYCHOTHERAPY ( AGIP ) (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Cumming | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|
||||
Diane Frazer | Ymddiriedolwr | 17 February 2025 |
|
|
||||
Christopher Shaw | Ymddiriedolwr | 20 July 2024 |
|
|
||||
John Thompson | Ymddiriedolwr | 08 July 2023 |
|
|
||||
Douglas Ian Gill | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Lawrence Suss | Ymddiriedolwr | 27 November 2021 |
|
|||||
Corinna Arndt | Ymddiriedolwr | 27 November 2021 |
|
|
||||
Dorothy Hamilton | Ymddiriedolwr | 22 May 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £119.97k | £105.00k | £134.27k | £143.49k | £139.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £115.22k | £113.00k | £134.42k | £152.62k | £133.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 03 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 03 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 09 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 09 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 07 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 07 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 22 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 22 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 23 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 23 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 21 OCTOBER, 1999 AND AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION OF 2 OCTOBER, 2000.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN THE THEORY AND PRACTICE OF ECLECTIC PSYCHOANALYTIC PSYCHOTHERAPY; TO RELIEVE PSYCHOLOGICAL DISTRESS THROUGH TRAINING AND SERVICES IN ECLECTIC PSYCHOANALYTIC PSYCHOTHERAPY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 FAIRBRIDGE ROAD
LONDON
N19 3EW
- Ffôn:
- 02072727013
- E-bost:
- office@agip.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.