Hanes ariannol AGE UK BARNET
Rhif yr elusen: 1080458
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £954.74k | £932.77k | £1.13m | £1.50m | £2.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £933.23k | £945.41k | £947.35k | £1.38m | £2.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £700.00k | N/A | £603.52k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £660.03k | £22.87k | £713.00k | £1.59m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £23.60k | £54.61k | £39.85k | £60.43k | £127.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £30.91k | £28.63k | £0 | £42.66k | £23.78k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £892.45k | £841.89k | £1.05m | £1.38m | £2.47m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.79k | £7.64k | £7.04k | £5.61k | £14.66k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £43.01k | £10.86k | £3.85k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £38.68k | £99.58k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £921.30k | £914.28k | £939.58k | £1.36m | £2.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.93k | £31.13k | £7.77k | £21.82k | £22.15k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.23k | £13.16k | £11.51k | £9.50k | £13.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £47.52k | £35.94k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.