Dogfen lywodraethu THE BOWES MUSEUM
Rhif yr elusen: 1079639
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (117 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18 NOVEMBER 1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 20 DECEMBER 1999, 23 DECEMBER 1999 AND 25 JANUARY 2006. CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 13 JANUARY 1999.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE PUBLIC'S EDUCATION AND UNDERSTANDING OF ART, CRAFT, DESIGN AND HISTORY, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY ACQUIRING, OPERATING AND MAINTAINING THE BOWES MUSEUM, ITS COLLECTIONS AND ASSOCIATED GROUNDS AT BARNARD CASTLE, COUNTY DURHAM
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BARNARD CASTLE, COUNTY DURHAM
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.