Ymddiriedolwyr YOUTH ACTION ALLIANCE

Rhif yr elusen: 1086902
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Vanessa Brown Ymddiriedolwr 08 November 2021
Dim ar gofnod
Floyd Nito Harvey Ymddiriedolwr 11 October 2021
Dim ar gofnod
Angela Jandu Ymddiriedolwr 08 October 2021
JAMAL EDWARDS DELVE
Derbyniwyd: Ar amser
Edward Piers Waterhouse Thompson Ymddiriedolwr 12 October 2019
Dim ar gofnod
Desmond Sylvester Ymddiriedolwr 07 October 2019
Dim ar gofnod