Hanes ariannol SMART WORKS CHARITY
Rhif yr elusen: 1080609
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.42m | £1.86m | £1.74m | £2.80m | £3.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.13m | £1.56m | £1.40m | £1.78m | £3.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £682.28k | £869.36k | £1.24m | £1.79m | £2.17m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £321.65k | £544.69k | £437.04k | £1.02m | £937.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.25k | £3.43k | £1.34k | £2.17k | £9.62k | |
|
Incwm - Arall | £413.33k | £441.87k | £63.43k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £973.52k | £1.35m | £1.22m | £1.49m | £2.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £157.09k | £207.37k | £181.45k | £285.70k | £421.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.94k | £10.88k | £15.76k | £16.21k | £27.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.