ymddiriedolwyr STOCKPORT CARE SCHEMES
Rhif yr elusen: 1091546
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen O'Sullivan | Cadeirydd | 18 May 2016 |
|
|||||
COLIN BIRTLES | Ymddiriedolwr | 06 October 2023 |
|
|
||||
Barbara Anne Cunliffe | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Shanthini Alexander | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Michael Faragher | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
Theresa Rogers | Ymddiriedolwr | 22 February 2018 |
|
|
||||
George Berry | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||
Andy Wardle | Ymddiriedolwr | 03 September 2014 |
|
|
||||
CLAIRE BAKEWELL | Ymddiriedolwr | 24 October 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.