CITIZENS ADVICE DAVENTRY AND DISTRICT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of advice & information on a broad range of subjects to the general public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £121,223 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 21 Rhagfyr 1999: Cofrestrwyd
- DAVENTRY AND DISTRICT CAB (Enw gwaith)
- ADVICE DAVENTRY (Enw blaenorol)
- DAVENTRY AND DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN EDWIN DONOVAN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rosie Humphreys | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
Dr Virginia Hayden | Ymddiriedolwr | 21 April 2020 |
|
|
||||
Peter Nigel Matten | Ymddiriedolwr | 24 July 2018 |
|
|
||||
GLORIA EDWARDS-DAVIDSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IAN CLARKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CLIVE ALAN BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHEN HUPFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £135.53k | £156.80k | £238.20k | £264.96k | £241.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £145.64k | £163.70k | £225.71k | £245.75k | £237.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £68.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £17.79k | £111.10k | N/A | £139.36k | £121.22k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 90 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 90 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 456 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 456 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 09 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 15/11/1999 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 03/02/2009 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 02/08/2011 as amended on 07 Sep 2016
Gwrthrychau elusennol
THE BUREAU IS ESTABLISHED FOR THE PROMOTION OF ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE AREA OF DAVENTRY DISTRICT COUNCIL AND ADJACENT AREAS BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS.
Maes buddion
THE AREA OF DAVENTRY DISTRICT COUNCIL AND ADJACENT AREAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Daventry & District Citizens Advice
Bureau
The Abbey
Market Square
DAVENTRY
NN11 4XG
- Ffôn:
- 01327701644
- E-bost:
- enquiries@cadd.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window