ymddiriedolwyr CROWBOROUGH COMMUNITY CHURCH TRUST
Rhif yr elusen: 1088189
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Frederick Penney | Cadeirydd | 09 October 2017 |
|
|
||||
Anneka Louise Ridley-Smith | Ymddiriedolwr | 23 December 2019 |
|
|||||
JUDITH GOODE | Ymddiriedolwr | 11 April 2018 |
|
|||||
Mark Jonathan Ridley | Ymddiriedolwr | 11 November 2017 |
|
|
||||
JOHN ROBERT LOVELL | Ymddiriedolwr | 30 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.