Hanes ariannol NATIONAL ASSOCIATION OF CHILD CONTACT CENTRES
Rhif yr elusen: 1078636
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (21 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £339.51k | £363.69k | £319.55k | £391.98k | £387.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £366.37k | £410.11k | £380.76k | £388.04k | £355.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £4.11k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £192.00k | £191.75k | £192.00k | £192.00k | £192.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.