Dogfen lywodraethu NATIONAL ASSOCIATION OF CHILD CONTACT CENTRES
Rhif yr elusen: 1078636
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (21 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30/11/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/05/2003 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 02/10/2010 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 27/05/2011 as amended on 05 Sep 2023
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE EMOTIONAL DISTRESS CAUSED BY THE BREAK-UP OF FAMILY RELATIONSHIPS BY: (I) THE PROMOTION OF CENTRES; AND (II) THE PROVISION OF EDUCATION AND SUPPORT FACILITIES; AND (III) THE PROVISION OF OTHER ANCILLARY AND ASSOCIATED SERVICES
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.