ymddiriedolwyr NATIONAL ASSOCIATION OF CHILD CONTACT CENTRES
Rhif yr elusen: 1078636
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (21 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Tisbury | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Sharon Scott | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Tarn | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Therese Marie Chantal Patel | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Helen Claire Wagner Ms | Ymddiriedolwr | 08 March 2021 |
|
|
||||
Gareth John Williams | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|||||
Lucy Jane Glass | Ymddiriedolwr | 16 February 2018 |
|
|
||||
Malcolm Anthony Mac Lellan | Ymddiriedolwr | 13 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.