ymddiriedolwyr BLACK COUNTRY TOURING
Rhif yr elusen: 1080608
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMOTHY PAUL RUSHBY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Michelle Bould | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Anna Webster | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Rachael Magson | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Rupinder Sandhu | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Emma Worrall | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Akilla Jamala McLean | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
Carla Priddon | Ymddiriedolwr | 24 January 2018 |
|
|
||||
Julie Mckirdy | Ymddiriedolwr | 07 October 2017 |
|
|
||||
IMTIAZ DUNGARWALLA | Ymddiriedolwr | 09 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.