THE LISTEN CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To raise funds to relieve the distress and hardship of, and to promote the welfare of, children and young people throughout the world. Additionally, the charity intends to further public awareness of the nature, causes and effect of distress hardship and poverty.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 18 Chwefror 2000: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yvonne Bezerra de Mello | Ymddiriedolwr | 14 January 2016 |
|
|
||||
Professor Ruchira Gupta | Ymddiriedolwr | 14 January 2016 |
|
|
||||
Molly Bingham | Ymddiriedolwr | 01 November 2015 |
|
|
||||
Lord Peter Hain | Ymddiriedolwr | 22 October 2014 |
|
|||||
STEVEN SALTZMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SCOTT LANPHERE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £551 | £550 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 28 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 28 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 05 Mai 2023 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 13 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 28 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18/03/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/12/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/11/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/05/2009 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 16/10/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06 OCT 2015
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT ANYWHERE IN THE WORLD, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, FOR THE BENEFIT OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE: FOR RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND SUCH OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES AS THE COMPANY MAY DECIDE.
Maes buddion
WORLDWIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
19 CHURCH ROAD
LONDON
SW13 9HE
- Ffôn:
- 02089396464
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window