Hanes ariannol THURROCK CENTRE FOR INDEPENDENT LIVING
Rhif yr elusen: 1081271
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (20 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £182.06k | £184.16k | £176.93k | £197.78k | £209.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £198.71k | £184.24k | £155.46k | £211.78k | £216.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £25.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £67.50k | £93.54k | £82.70k | N/A | £25.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.