Dogfen lywodraethu THURROCK CENTRE FOR INDEPENDENT LIVING
Rhif yr elusen: 1081271
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (20 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08/10/1999 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 09/05/2000 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 04/03/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/09/2009 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 08/11/2011
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF NEED OF DISABLED PEOPLE BY: 1. THE PROVISION OF ADVICE, SUPPORT, ASSISTANCE AND OPPORTUNITIES 2. ENCOURAGING AND SUPPORTING INDEPENDENT LIVING AND INDEPENDENCE BY PEOPLE WITH DISABILITIES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.