Hanes ariannol THE SHOREDITCH TRUST
Rhif yr elusen: 1086812
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.76m | £1.92m | £1.91m | £1.68m | £1.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.20m | £2.41m | £2.01m | £2.12m | £1.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £474.30k | £424.63k | £213.77k | £366.69k | £314.93k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £61.62k | £553.26k | £201.23k | £55.16k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £101.71k | £26.94k | £96.26k | £10.40k | £53.55k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £97.71k | £93.24k | £4.99k | £36.70k | £35.91k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.55m | £1.79m | £1.81m | £1.63m | £1.48m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.70k | £3.43k | £0 | £33 | £3.77k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £168.26k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.20m | £2.39m | £1.99m | £2.11m | £1.65m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.26k | £12.86k | £23.88k | £9.68k | £37.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £40.49k | £59.00k | £60.18k | £70.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.