ymddiriedolwyr VALE OF GLAMORGAN YOUTH FORUM
Rhif yr elusen: 1082205
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleri Thomas | Cadeirydd | 18 September 2016 |
|
|
||||
Leighton Rowlands | Ymddiriedolwr | 23 July 2018 |
|
|
||||
John William Thomas | Ymddiriedolwr | 20 November 2017 |
|
|
||||
Helen Payne | Ymddiriedolwr | 08 January 2016 |
|
|
||||
CONWAY KEITH HAWKINS | Ymddiriedolwr | 11 January 2012 |
|
|
||||
JANE ELIZABETH HUTT | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.