THE CROWCOMBE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Crowcombe Hall provides a building and open space for local people to participate in recreational and leisure activities and to hold functions. The hall is available for hire and has rooms to accomodate small and large groups. There is a well equipped kitchen and changing facilities for sports' teams.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 27 Gorffennaf 2001: Cofrestrwyd
- THE CROWCOMBE HALL (Enw gwaith)
- CROWCOMBE RECREATION AND COMMUNITY HALL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR CHRIS STANILAND | Cadeirydd | 12 September 2000 |
|
|
||||
Philippa Staniland | Ymddiriedolwr | 06 March 2025 |
|
|
||||
Katy Davis | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Charlie Sydney Benjamin Baker | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Alison Mary Bell | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
Philip John Newton Barker | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Barbara Martin-Vigor | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
Robert John Kennedy | Ymddiriedolwr | 11 January 2017 |
|
|
||||
Terry John Hughes | Ymddiriedolwr | 11 January 2017 |
|
|
||||
Mariele Grace Smith | Ymddiriedolwr | 30 January 2013 |
|
|
||||
MRS JAN LOCK | Ymddiriedolwr | 12 September 2007 |
|
|
||||
MRS GILL BROWN | Ymddiriedolwr | 03 May 2006 |
|
|
||||
ANNABEL CLAIRE TROLLOPE-BELLEW | Ymddiriedolwr | 12 September 2000 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.81k | £17.68k | £27.25k | £16.02k | £14.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.42k | £19.82k | £29.15k | £20.31k | £14.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £20.52k | £2.67k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 02/07/2001 AS AMENDED ON 18/03/2015 as amended on 09 Mar 2023 as amended on 02 May 2024 as amended on 06 Mar 2025 as amended on 06 Mar 2025
Gwrthrychau elusennol
THE LEASEHOLD LAND BEING APART OF THE KESTEVEN GROUND TOGETHER WITH SUCH OTHER PROPERTY AS MAY BE ACQUIRED BY THE TRUSTEES (HEREINAFTER CALL 'THE TRUST PROPERTY') SHALL BE HELD UPON TRUST FOR THE PURPOSES OF A RECREATION AND COMMUNITY HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF CROWCOMBE IN THE COUNTY OF SOMERSET (HEREINAFTER CALLED 'THE AREA OF BENEFIT') WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE, THE PARISH OF CROWCOMBE IN THE COUNTY OF SOMERSET.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HEATHERLEA
CROWCOMBE
TAUNTON
TA4 4AE
- Ffôn:
- 01984618318
- E-bost:
- gillhlcs@btopenworld.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window