ymddiriedolwyr THE CROWCOMBE HALL
Rhif yr elusen: 1087742
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR CHRIS STANILAND | Cadeirydd | 12 September 2000 |
|
|
||||
Charlie Sydney Benjamin Baker | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Alison Mary Bell | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
Philip John Newton Barker | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Barbara Martin-Vigor | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
Robert John Kennedy | Ymddiriedolwr | 11 January 2017 |
|
|
||||
Terry John Hughes | Ymddiriedolwr | 11 January 2017 |
|
|
||||
Mariele Grace Smith | Ymddiriedolwr | 30 January 2013 |
|
|
||||
MRS JAN LOCK | Ymddiriedolwr | 12 September 2007 |
|
|
||||
MRS GILL BROWN | Ymddiriedolwr | 03 May 2006 |
|
|||||
ANNABEL CLAIRE TROLLOPE-BELLEW | Ymddiriedolwr | 12 September 2000 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.