Hanes ariannol THE MOSS SIDE AND HULME COMMUNITY DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1093592
Rhybudd rheoleiddiol
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/08/2019 | 30/08/2020 | 30/08/2021 | 30/08/2022 | 30/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £242.86k | £214.02k | £253.78k | £188.05k | £262.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £242.77k | £228.73k | £201.70k | £219.33k | £269.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.