Dogfen lywodraethu NORTHAMPTONSHIRE ACRE
Rhif yr elusen: 1080038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 1ST MARCH 2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 8 AUGUST 2007, 17 SEPTEMBER 2008 AND 23 SEPTEMBER 2009. as amended on 10 May 2024
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSES TO IMPROVE THE LIFE OF THE PEOPLE IN THE COUNTY OF NORTHAMPTON PARTICULARLY THE RURAL COMMUNITIES
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NORTHAMPTON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.