Dogfen lywodraethu STROUD & DISTRICT HOMES FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1084255
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 15/09/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/02/2004 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 29/01/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/09/2014 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 09/04/2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE THE RELIEF OF ADULTS WITH LEARNING DIFFICULTIES BY PROVIDING RESIDENTIAL AND DAY CARE FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.