Hanes ariannol WWF - UK
Rhif yr elusen: 1081247
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.26m | £80.84m | £84.36m | £91.04m | £94.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.59m | £78.28m | £82.61m | £92.14m | £102.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £10.00k | £11.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £594.00k | £769.00k | £710.00k | £1.80m | £3.83m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £59.67m | £69.05m | £73.86m | £79.15m | £78.66m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.92m | £7.16m | £6.94m | £6.76m | £7.62m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.80m | £3.80m | £2.96m | £4.45m | £6.60m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £874.00k | £841.00k | £600.00k | £669.00k | £1.16m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £14.76m | £16.96m | £15.42m | £15.35m | £17.38m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £54.56m | £59.84m | £61.94m | £69.14m | £78.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.84m | £18.44m | £20.68m | £22.84m | £23.90m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £742.00k | £586.00k | £841.00k | £1.11m | £1.09m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £26.98m | £31.01m | £26.41m | £33.19m | £39.88m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £176.00k | £190.00k | £209.00k | £222.00k | £233.00k | |
|
Gwariant - Arall | £182.00k | £0 | £0 | £157.00k | £34.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.