ARTS EXPRESS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Arts Express runs visual art workshops and projects in the community. Using drawing, printing, printing, monoprint, painting, 3D work , mosaics, stone carving , woodcarving and ceramics we work with individuals and communities to provide education, improvements in urban environments and social cohesion with an emphasis on inclusivity for people with disablities of all kinds.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 25 Chwefror 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1175722 BOLD EVERYWHERE
- 29 Mehefin 2000: Cofrestrwyd
- 25 Chwefror 2020: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.79k | £265 | £30 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.59k | £2.24k | £44 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 31 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 01 Medi 2019 | 213 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 24 Mai 2018 | 113 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 30 Rhagfyr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 24TH SEPTEMBER 1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 3RD APRIL 2000
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC GENERALLY, AND OF THE INHABITANTS OF THE LONDON BOROUGH OF SOUTHWARK PARTICULARLY, IN ALL BRANCHES OF THE ARTS WITH PARTICULAR REGARD TO THE PRACTICE AND APPRECIATION OF CARVING AND SCULPTURE
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF SOUTHWARK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window