Hanes ariannol HEXTABLE SCHOOL EDUCATION TRUST

Rhif yr elusen: 1079279
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2007 31/10/2008 31/10/2009 31/10/2010 31/10/2011
Cyfanswm Incwm Gros £7.58k £791 £632 £399 £854
Cyfanswm gwariant £1.92k £1.81k £1.29k £1.20k £2.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A