CHELMSFORD AGENCY FOR VOLUNTEERING
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Increase the number of volunteering opportunities and enable all who wish to volunteer to do so for the benefit of the community of the Borough Chelmsford
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Essex
Llywodraethu
- 11 Chwefror 2000: Cofrestrwyd
- 25 Mehefin 2013: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- CAV (Enw gwaith)
- VOLUNTEER CENTRE CHELMSFORD (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £211.81k | £203.84k | £193.09k | £138.10k | £135.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £220.54k | £201.05k | £189.50k | £160.43k | £145.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 16 Tachwedd 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 04 Tachwedd 2010 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 3RD NOVEMBER 1999
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY OF CHELMSFORD AND ITS ENVIRONS BY ASSOCIATING TOGETHER VOLUNTEERS AND ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TRAINING, PROTECT HEALTH, RELIEVE POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS.
Maes buddion
CHELMSFORD AND ITS ENVIRONS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window