INDIAN CHRISTIAN WELFARE ORGANISAITON (UK)

Rhif yr elusen: 1082491
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Helping Children/Young, elderly, people with disabilities & people of a particular ethnic or racial origin.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2014

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • India

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Ionawr 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1089464 CANCER RESEARCH UK
  • 20 Medi 2000: Cofrestrwyd
  • 14 Ionawr 2015: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ITHE INDIAN CHRISTIAN WELFARE AND HUMAN RIGHTS ORGANISATION (Enw blaenorol)
  • THE INDIAN CHRISTIAN WELFARE AND HUMAN RIGHTS ORGANISATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2014
Cyfanswm Incwm Gros £1.14k £1.16k £967 £320 £0
Cyfanswm gwariant £109 £200 £12.22k £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2014 25 Rhagfyr 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2014 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2013 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2013 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2012 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2012 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2011 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2011 Heb ei gyflwyno