HOPES - THE HOPE STREET ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To actively bring together and promote the arts, business community, education and religions in order to assist and encourage physical, cultural and economic regeneration in Liverpool.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Lerpwl
Llywodraethu
- 29 Mawrth 2001: Cofrestrwyd
- 18 Awst 2010: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2004 | 05/04/2005 | 05/04/2006 | 05/04/2007 | 05/04/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.10k | £6.84k | £3.40k | £2.70k | £19.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.71k | £9.68k | £3.46k | £1.83k | £18.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2008 | 19 Mehefin 2009 | 134 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2008 | 19 Mehefin 2009 | 134 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2007 | 17 Mehefin 2009 | 498 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2006 | 12 Rhagfyr 2007 | 310 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2006 | 11 Rhagfyr 2007 | 309 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 6 NOVEMBER 2000
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE PROMOTION, DEVELOPMENT AND SUPPORT OF THE ARTS BY MEANS OF THE PRESENTATION OF CONCERTS, MUSICAL AND THEATRICAL PERFORMANCES AND RELATED ACTIVITIES. 2) TO PRESERVE OR ASSIST IN THE PRESERVATION AND CONSERVATION OF BUILDINGS OR OTHER FEATURES OF HISTORICAL OR ARCHITECTURAL INTEREST FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN LIVERPOOL AND IN PARTICULAR THE AREA KNOWN AS THE HOPE STREET QUARTER; AND 3) TO CARRY OUT ANY GENERAL CHARITABLE PURPOSE THAT THE EXECUTIVE COMMITTEE IN ITS ABSOLUTE DISCRETION CONSIDERS FIT.
Maes buddion
MERSEYSIDE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window