Ymddiriedolwyr CENTENARY THEATRE COMPANY
Rhif yr elusen: 1080693

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Grimes | Cadeirydd | 27 June 2023 |
|
|
||||
JESSICA SCOTSON | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
EMMA ROBERTS | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
CADIE-ANNE DUTTON | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
PETER BRENNAN | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Georgia Rose Heyes | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Clare Grimes | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Kirstin Dunn | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Lisa - Ann Connor | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
MARJORIE CLARE | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|
||||
Paula Martha Jackson | Ymddiriedolwr | 01 February 2008 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.