THE JUNCTION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Junction provides a range of free information, support and counselling services to young people under the age of 25 in the Tees Valley region.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Darlington
- Hartlepool
- Middlesbrough
- Redcar And Cleveland
- Stockton-on-tees
Llywodraethu
- 02 Medi 2008: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1125578 THE JUNCTION FOUNDATION
- 07 Medi 2000: Cofrestrwyd
- 02 Medi 2008: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- OK4 YOUNG PEOPLE'S CENTRE (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2004 | 31/08/2005 | 31/08/2006 | 31/08/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £150.74k | £235.65k | £302.69k | £402.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £163.22k | £230.80k | £288.07k | £415.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2007 | 11 Ebrill 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2007 | 18 Ebrill 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2006 | 29 Mehefin 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2006 | 18 Gorffennaf 2007 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2005 | 31 Mai 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2005 | 31 Mai 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2004 | 21 Mehefin 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2004 | 21 Mehefin 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11 AUGUST 1999 AS AMENDED ON 6 JULY 2000 AND 14 AUGUST 2001
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF YOUNG PEOPLE AGED UNDER 25 YEARS OF AGE IN THE BOROUGH OF REDCAR AND CLEVELAND, AND IN PARTICULAR THE RELIEF OF NEED AND HARDSHIP, PROVISION OF ADVICE, SUPPORT AND COUNSELLING SERVICES, AND PROVISION OF FACILITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE FOR THEIR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION SO TO ENHANCE THEIR PERSONAL DEVELOPMENT AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY AND IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE
Maes buddion
BOROUGH OF REDCAR AND CLEVELAND
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window