Hanes ariannol PRIMROSE HILL COMMUNITY WOODLAND TRUST
Rhif yr elusen: 1083553
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.46k | £10.46k | £12.30k | £7.71k | £8.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.03k | £10.03k | £4.75k | £14.50k | £11.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.50k | £290 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.