ymddiriedolwyr London Freemasons Charity
Rhif yr elusen: 1081205
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Whitelaw | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Roderic Drynan Glyn-Thomas | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Stuart John Sherriff | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Geoffrey James Waddoups | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
James Walker | Ymddiriedolwr | 29 June 2020 |
|
|||||
STRATTON RICHEY | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|||||
Quentin Charles Triscott Humberstone | Ymddiriedolwr | 06 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.