YOUTH DEVELOPMENT SUMMER CAMP PROJECT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
In the last financial year we have fund raised and sent 7 disadvantaged children to summer camp.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 15 October 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 23 Mai 2001: Cofrestrwyd
- 29 Hydref 2018: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- YDSCP (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/10/2011 | 15/10/2012 | 15/10/2013 | 15/10/2014 | 15/10/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.89k | £42.83k | £44.63k | £65.95k | £69.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.52k | £35.90k | £52.86k | £54.44k | £58.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 15 Hydref 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 15 Hydref 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Hydref 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 15 Hydref 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Hydref 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 15 Hydref 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Hydref 2015 | 12 Medi 2016 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 15 Hydref 2015 | 12 Medi 2016 | 28 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 27TH APRIL 2001
Gwrthrychau elusennol
TO HELP AND EDUCATE CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN THE UNITED KINGDOM THROUGH RECREATION AND LEISURE-TIME ACTIVITIES SO AS TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF CAMPING HOLIDAYS FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE UP TO AND INCLUDING THE AGE OF 17 YEARS IRRESPECTIVE OF THEIR RACE, COLOUR OR CREED.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window