Hanes ariannol SIGNATURE CARE AND SUPPORT

Rhif yr elusen: 1081081
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010
Cyfanswm Incwm Gros £2.87m £2.97m £2.87m £3.01m £2.94m
Cyfanswm gwariant £2.84m £2.97m £2.86m £2.71m £2.90m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £187.92k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £2.93m £2.83m £2.77m £2.88m
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £4.89k £7.64k £3.93k £0
Incwm - Arall N/A £26.99k £34.28k £49.64k £57.46k
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £2.92m £2.79m £2.68m £2.86m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £50.52k £74.72k £36.14k £36.68k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0